序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国平 | 80% | 993.3万(元) |
2 | 王莉 | 20% | 248.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国平
|
执行董事 |
2 |
李婵青
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海长****丰源投资管理有限公司闸北分公司
|
刘国平 | 2011-11-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 监事备案 |
唐小芋
|
李婵青
|
2 | 2021-04-29 | 其他变更 |
2019-04-01~2021-03-23
|
2021-04-29~2026-03-23
|
3 | 2019-04-01 | 其他变更 |
2017-03-09~2019-03-23
|
2019-04-01~2021-03-23
|
4 | 2017-03-09 | 其他变更 |
2016-03-02~2017-03-23
|
2017-03-09~2019-03-23
|
5 | 2015-03-24 | 其他变更 |
2014-07-24~2015-06-20
|
2015-03-24~2017-03-23
|
6 | 2013-06-21 | 其他变更 |
2012-09-18~2013-06-26
|
2013-06-21~2015-06-20
|
7 | 2012-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国平*;唐小芋;刘江平
|
刘国平*;唐小芋
|
8 | 2012-09-18 | 出资额变更变更 |
刘江平 货币124.158000万人民币;刘国平 货币1117.422000万人民币;
|
刘国平 货币993.264000万人民币;王莉 货币248.316000万人民币;
|
9 | 2012-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘国平* 出资 1117.422000万人民币;刘江平 出资 124.158000万人民币;
|
刘国平* 出资 993.264000万人民币;王莉 出资 248.316000万人民币;
|
10 | 2012-09-18 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘国平* 出资 1117.422000万人民币 比例 90.0000%;刘江平 出资 124.158000万人民币 比例 10.0000%;
|
刘国平* 出资 993.264000万人民币 比例 80.0000%;王莉 出资 248.316000万人民币 比例 20.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |