序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海卢湾城建国有资产经营管理有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔光辉
|
监事 |
2 |
杨传杰
|
监事 |
3 |
费胜忠
|
执行董事兼总经理 |
4 |
龚俊
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-03 | 章程备案 |
无
|
2020-08-20章程备案
|
2 | 2020-12-03 | 监事备案 |
陆斌;周晓彬;于秀英
|
孔光辉;杨传杰;龚俊
|
3 | 2020-04-13 | 章程备案 |
2015-12-16章程备案
|
2020-03-09章程备案
|
4 | 2020-04-13 | 法定代表人变更 |
张国樑
|
费胜忠
|
5 | 2015-12-25 | 其他变更 |
2014-12-29~2015-12-31
|
2015-12-25~
|
6 | 2015-12-25 | 章程备案 |
-
|
2015-12-16章程备案
|
7 | 2014-12-29 | 其他变更 |
2013-12-25~2014-12-31
|
2014-12-29~2015-12-31
|
8 | 2014-12-29 | 经营范围变更 |
房屋征收补偿服务,房屋置换,房地产经纪。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
房屋征收补偿服务,房屋置换,房地产经纪。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2013-12-25 | 其他变更 |
2013-04-27~2013-12-31
|
2013-12-25~2014-12-31
|
10 | 2013-04-27 | 其他变更 |
2012-09-05~2013-05-08
|
2013-04-27~2013-12-31
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |