序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何磊 | 63% | 1,260万(元) |
2 | 高毅 | 37% | 740万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何磊
|
执行董事 |
2 |
王晓辉
|
- |
3 |
高毅
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-12 | 经营期限(营业期限)变 |
2020-12-28~2050-12-27
|
2020-12-28~
|
2 | 2022-03-12 | 法定代表人变更 |
周红英
|
何磊
|
3 | 2022-03-12 | 章程备案 |
无
|
2022-01-07章程备案
|
4 | 2022-03-12 | 投资人(股权)变更 |
周红英;
|
何磊*;高毅;
|
5 | 2022-03-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2022-03-12 | 董事备案 |
周红英
|
何磊*
|
7 | 2022-03-12 | 监事备案 |
姚秀农
|
高毅
|
8 | 2022-03-12 | 联络员 |
周红英
|
何磊*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |