序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海远洋运输有限公司 | 100% | 720万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何春鸣
|
监事 |
2 |
李军健
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 监事备案 |
陈旭;谢志宏;季小东
|
何春鸣
|
2 | 2021-10-28 | 法定代表人变更 |
秦江平
|
李军健
|
3 | 2021-10-28 | 住所变更 |
上海市岳州路58号13E室
|
上海市虹口区岳州路58号13E室
|
4 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
2021-09-23章程备案
|
5 | 2021-10-28 | 董事备案 |
李军健*;宗兴东;秦江平
|
李军健*
|
6 | 2021-06-29 | 董事备案 |
孙辉;宗兴东;秦江平
|
李军健*;秦江平;宗兴东
|
7 | 2021-05-07 | 董事备案 |
张惠霖;陈炜;秦江平
|
秦江平;宗兴东;孙辉
|
8 | 2021-05-07 | 监事备案 |
吴秋平;王国进;陈旭
|
谢志宏;陈旭;季小东
|
9 | 2018-06-12 | 董事备案 |
陈炜;秦江平;徐允平
|
秦江平;张惠霖;陈炜
|
10 | 2018-06-12 | 监事备案 |
潘志刚;吴秋平;王国进
|
吴秋平;陈旭;王国进
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |