序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙正兴 | 60% | 30万(元) |
2 | 孙永军 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙正兴
|
执行董事 |
2 |
孙永军
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-07-06~2015-07-05
|
2005-07-06~2045-07-05
|
2 | 2007-03-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙正兴* 出资 40.000000万人民币;孙永军 出资 10.000000万人民币;
|
孙正兴* 出资 30.000000万人民币;孙永军 出资 20.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |