序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 车邦融资租赁(深圳)有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周健
|
监事 |
2 |
张垚
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海懿恩电子科技有限公司合肥分公司
|
刘亚鲁 | 2019-02-27 |
2 |
上海懿恩电子科技有限公司哈尔滨分公司
|
陈恒亮 | 2018-12-21 |
3 |
上海懿恩电子科技有限公司嘉兴分公司
|
骆雄杰 | 2017-03-30 |
4 |
上海懿恩电子科技有限公司大庆市分公司
|
陈恒亮 | 2018-12-27 |
5 |
上海懿恩电子科技有限公司大连分公司
|
刘亚鲁 | 2019-01-21 |
6 |
上海懿恩电子科技有限公司无锡分公司
|
骆雄杰 | 2017-09-21 |
7 |
上海懿恩电子科技有限公司松原分公司
|
刘亚鲁 | 2019-01-10 |
8 |
上海懿恩电子科技有限公司沈阳分公司
|
刘亚鲁 | 2019-01-15 |
9 |
上海懿恩电子科技有限公司虎林分公司
|
陈恒亮 | 2019-01-03 |
10 |
上海懿恩电子科技有限公司金华分公司
|
陈恒亮 | 2018-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-12 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2019-07-12 | 投资人(股权)变更 |
骆雄杰;无锡赢车邦投资中心(有限合伙);
|
车邦融资租赁(深圳)有限公司;
|
3 | 2019-07-12 | 监事备案 |
矫岑
|
周健
|
4 | 2019-07-12 | 章程备案 |
2018-08-30章程备案
|
2019-06-19章程备案
|
5 | 2018-09-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2018-09-27 | 投资人(股权)变更 |
骆雄杰;上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙);
|
骆雄杰;无锡赢车邦投资中心(有限合伙);
|
7 | 2018-09-27 | 住所变更 |
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
|
上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼23082室(上海泰和经济****展区)
|
8 | 2018-09-27 | 董事备案 |
骆雄杰
|
张垚*
|
9 | 2018-09-27 | 法定代表人变更 |
骆雄杰
|
张垚
|
10 | 2018-09-27 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
5000.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |