序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟****红 | 50% | 500万(元) |
2 | 雷伟 | 50% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟****红
|
执行董事 |
2 |
雷伟
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 监事备案 |
郭燕玲
|
雷伟
|
2 | 2020-05-07 | 章程备案 |
无
|
2020-04-16章程备案
|
3 | 2020-05-07 | 投资人(股权)变更 |
钟****红*;
|
钟****红*;雷伟;
|
4 | 2020-05-07 | 住所变更 |
上海市奉贤区张翁庙路699弄5号楼2楼
|
上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层
|
5 | 2020-05-07 | 经营期限(营业期限)变 |
2013-12-17~2023-12-16
|
2013-12-17~2043-12-16
|
6 | 2020-05-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2017-06-22 | 住所变更 |
上海市闵行区放鹤路1088号第6幢4013室
|
上海市奉贤区张翁庙路699弄5号楼2楼
|
8 | 2017-06-22 | 章程备案 |
-
|
2017-06-20章程备案
|
9 | 2016-06-03 | 投资人(股权)变更 |
钟****红*;
|
钟****红*;
|
10 | 2016-06-03 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |