序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于飞 | 10% | 200万(元) |
2 | 杜洪岐 | 90% | 1,800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于飞
|
监事 |
2 |
杜洪岐
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-23 | 章程备案 |
无
|
2021-07-10章程备案
|
2 | 2021-07-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-03-06~2021-03-05
|
2006-03-06~
|
3 | 2017-04-07 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
2000.000000万人民币
|
4 | 2017-04-07 | 章程备案 |
-
|
2017-03-28章程备案
|
5 | 2011-03-29 | 其他变更 |
-
|
2011-03-29~2021-03-05
|
6 | 2011-03-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-03-06~2011-03-05
|
2006-03-06~2021-03-05
|
7 | 2007-05-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
任为权 出资 25.000000万人民币;刘琴 出资 25.000000万人民币;
|
杜洪岐* 出资 45.000000万人民币;于飞 出资 5.000000万人民币;
|
8 | 2007-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘琴;郑成祥
|
杜洪岐*;于飞
|
9 | 2007-05-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑成祥
|
杜洪岐
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |