序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海月泰投资集团有限公司 | 51% | 510万(元) |
2 | 周维钢 | 49% | 490万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周维钢
|
执行董事 |
2 |
杨雷
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-05 | 监事备案 |
孙虎
|
杨雷
|
2 | 2016-06-01 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
3 | 2016-03-23 | 投资人(股权)变更 |
周维钢*;上海月泰投资集团有限公司;北京大安知识产权代理有限公司;
|
周维钢*;上海月泰投资集团有限公司;
|
4 | 2015-09-09 | 投资人(股权)变更 |
周维钢*;上海月泰企业管理有限公司;
|
周维钢*;上海月泰企业管理有限公司;北京大安知识产权代理有限公司;
|
5 | 2015-08-13 | 投资人(股权)变更 |
周维钢*;上海月泰国际贸易有限公司;
|
周维钢*;上海月泰企业管理有限公司;
|
6 | 2015-08-13 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
7 | 2014-08-05 | 章程备案 |
无
|
2014-07-30章程备案
|
8 | 2014-08-05 | 投资人(股权)变更 |
周维钢*;上海月泰国际贸易有限公司;
|
周维钢*;上海月泰国际贸易有限公司;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |