序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜坤 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜坤
|
执行董事兼总经理 |
2 |
贺映
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
张万义;
|
姜坤*;
|
2 | 2020-08-19 | 监事备案 |
钱芳
|
贺映
|
3 | 2020-08-19 | 章程备案 |
2020-07-14章程备案
|
2020-08-13章程备案
|
4 | 2020-08-19 | 法定代表人变更 |
张万义
|
姜坤
|
5 | 2020-07-20 | 法定代表人变更 |
赵菁
|
张万义
|
6 | 2020-07-20 | 监事备案 |
朱侃戡
|
钱芳
|
7 | 2020-07-20 | 投资人(股权)变更 |
赵菁;
|
张万义;
|
8 | 2020-07-20 | 章程备案 |
无
|
2020-07-14章程备案
|
9 | 2019-02-22 | 章程修正案备案 |
2018-09-25章程修正案
|
2019-02-19章程修正案
|
10 | 2019-02-22 | 经营范围变更 |
从事计算机、网络、信息科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让;设计、制作、代理、****布各类广告;电脑图文设计;计算机软硬件、电子产品的销售;通信工程;商务信息咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
从事计算机、网络、信息科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让;设计、制作、代理、****布各类广告;电脑图文设计;计算机软硬件、电子产品的销售;通信工程;商务信息咨询;电信业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |