序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海科学器材有限公司 | 100% | 143万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯学吉
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-18 | 法定代表人变更 |
顾浩
|
冯学吉
|
2 | 2008-07-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
仪器仪表、机电设备、电脑、化工原料(除危险品)、文教用品、科研用特殊材料的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
仪器仪表、机电设备、电脑、化工原料(除危险品)、文教用品、科研用特殊材料的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
3 | 2007-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑传跃
|
顾浩
|
4 | 2005-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯国利
|
郑传跃
|
5 | 2005-09-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市肇嘉浜路602号
|
桃江路1号
|
6 | 2005-09-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
仪器仪表、医疗器械、机电设备、电脑、化工(除危险品),文教用品、科研用特殊材料等产品和技术的进出口及其代理业务,上述产品和家用电器、金属材料的国内销售、“三来一补”,科学器材。
|
仪器仪表、机电设备、电脑、化工原料(除危险品)、文教用品、科研用特殊材料的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |