序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严国超 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严国超
|
执行董事 |
2 |
刘丹
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-10 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-02-11~2019-02-10
|
2004-02-11~2034-02-10
|
2 | 2015-11-10 | 投资人(股权)变更 |
株式会社大地;
|
严国超*;
|
3 | 2015-11-10 | 章程备案 |
-
|
2015-10-01章程备案
|
4 | 2015-11-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外国法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2015-11-10 | 经营范围变更 |
企业经营管理咨询、贸易咨询、投资咨询、市场调研。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
企业管理咨询、投资咨询、市场调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业营销策划,汽车及配件的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2015-11-10 | 监事备案 |
黄秀芬
|
刘丹
|
7 | 2015-11-10 | 注册资本(金)变更 |
18.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
8 | 2011-11-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市中山南路28号久事大厦2楼D座
|
上海市黄浦区新桥路68号1631B室
|
9 | 2010-12-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
有限会社大地;株式会社日本凌空经营顾问联合
|
株式会社大地
|
10 | 2010-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
黄秀芬
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |