序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘昌毅 | 15% | 150万(元) |
2 | 陈安 | 85% | 850万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈丽娟
|
- |
2 |
陈安
|
执行董事 |
3 |
陈自泉
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 章程备案 |
无
|
2022-06-08章程备案
|
2 | 2022-06-17 | 住所变更 |
上海市嘉定工业区叶城路912号J
|
上海市奉贤区岚丰路1150号3幢1171A室
|
3 | 2020-07-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-07-03 | 投资人(股权)变更 |
陈安*;
|
陈安*;刘昌毅;
|
5 | 2020-07-03 | 章程备案 |
无
|
2020-06-30章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |