序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社OGIホールディングス | 100% | 1,300万(日元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
三田勝喜(KATSUYOSHI MITA)
|
监事 |
2 |
小岛 惠一(KEIICHI KOJIMA)
|
董事 |
3 |
崔成钢
|
董事长兼总经理 |
4 |
榎本宏(HIROSHI ENOMOTO)
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-28 | 董事备案 |
中村 宽(HIROSHI NAKAMURA);小岛 惠一(KEIICHI KOJIMA)
|
榎本宏(HIROSHI ENOMOTO);小岛 惠一(KEIICHI KOJIMA)
|
2 | 2018-08-28 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-08-02 章程修正案
|
3 | 2018-08-28 | 监事备案 |
中小路 政隆(MASATAKA NAKASHOJI)
|
三田勝喜(KATSUYOSHI MITA)
|
4 | 2012-08-16 | 实收资本变更 |
无
|
株式会社OGIホールディングス 2012-07-31 货币1300.0000万日元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 |