序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨星光 | 100% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨星光
|
投资人 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海贵美房地产经纪事务所三分店
|
李清 | 2016-10-28 |
2 |
上海贵美房地产经纪事务所二分店
|
杨雨钦 | 2015-08-28 |
3 |
上海贵美房地产经纪事务所五分店
|
杨黔州 | 2019-04-29 |
4 |
上海贵美房地产经纪事务所六分店
|
杨黔松 | 2019-12-03 |
5 |
上海贵美房地产经纪事务所四分店
|
蒋和林 | 2019-01-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-31 | 其他变更 |
2016-09-13~2018-06-04
|
2018-05-31~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |