序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪根宝 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪根宝
|
执行董事 |
2 |
李红娣
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 经营期限(营业期限)变 |
2013-06-04~2023-06-03
|
2013-06-04~
|
2 | 2021-12-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-03章程修正案
|
3 | 2021-12-07 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
4 | 2021-12-02 | 章程备案 |
无
|
2021-11-01章程备案
|
5 | 2021-12-02 | 法定代表人变更 |
钟静芳
|
倪根宝
|
6 | 2021-12-02 | 住所变更 |
嘉定区江桥镇江翔路365号2幢2层2008室
|
上海市静安区华康路118号J室
|
7 | 2021-12-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2021-12-02 | 投资人(股权)变更 |
丁金华;钟静芳;
|
倪根宝*;
|
9 | 2021-12-02 | 董事备案 |
钟静芳
|
倪根宝*
|
10 | 2021-12-02 | 监事备案 |
丁金华
|
李红娣
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |