序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘爱珍 | 5% | 25万(元) |
2 | 施亮 | 95% | 475万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘爱珍
|
执行董事兼总经理 |
2 |
施亮
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 章程备案 |
无
|
2021-07-22章程备案
|
2 | 2021-07-27 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-08-09~2022-08-08
|
2012-08-09~2052-08-08
|
3 | 2016-09-26 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
4 | 2013-09-03 | 其他变更 |
2012-08-09~2014-08-08
|
2013-09-03~2022-08-08
|
5 | 2013-09-03 | 实收资本变更 |
50.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
6 | 2013-09-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘爱珍* 2014-07-31货币5.000000万人民币;施亮 2014-07-31货币45.000000万人民币;
|
刘爱珍* 2013-08-23货币5.000000万人民币;施亮 2012-08-01货币50.000000万人民币;施亮 2013-08-23货币45.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |