序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阳鹏 | 50% | 15万(元) |
2 | 陈沪生 | 50% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阳鹏
|
执行董事 |
2 |
陈沪生
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 章程备案 |
无
|
2021-01-26章程备案
|
2 | 2021-01-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-01-29 | 监事备案 |
曹夏
|
陈沪生
|
4 | 2021-01-29 | 投资人(股权)变更 |
师亚丽;
|
阳鹏*;陈沪生;
|
5 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
师亚丽
|
阳鹏
|
6 | 2018-08-22 | 监事备案 |
胡芸
|
曹夏
|
7 | 2017-06-14 | 章程备案 |
-
|
2017-06-05章程备案
|
8 | 2017-06-14 | 投资人(股权)变更 |
韩涛;
|
师亚丽;
|
9 | 2017-06-14 | 监事备案 |
苗文山
|
胡芸
|
10 | 2017-06-14 | 法定代表人变更 |
韩涛
|
师亚丽
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |