序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建军 | 50% | 150万(元) |
2 | 朱伟毅 | 50% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建军
|
监事 |
2 |
朱伟毅
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-02 | 监事备案 |
朱伟毅*
|
张建军
|
2 | 2019-07-02 | 法定代表人变更 |
张建军
|
朱伟毅
|
3 | 2019-05-08 | 监事备案 |
孙艳梅
|
朱伟毅*
|
4 | 2019-05-08 | 投资人(股权)变更 |
张建军;孙艳梅;
|
朱伟毅*;张建军;
|
5 | 2019-05-08 | 章程备案 |
2016-11-15章程修正案
|
2019-04-19章程备案
|
6 | 2016-11-30 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-11-15章程修正案
|
7 | 2016-11-30 | 注册资本(金)变更 |
20.000000万人民币
|
300.0000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |