序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周桂梅 | 17.96% | 704.0万(元) |
2 | 张伦 | 17.96% | 704.0万(元) |
3 | 施文红 | 5.39% | 211.3万(元) |
4 | 杨恒 | 9.88% | 387.3万(元) |
5 | 王静依 | 3.59% | 140.7万(元) |
6 | 范芸倩 | 3.59% | 140.7万(元) |
7 | 陆骥 | 3.59% | 140.7万(元) |
8 | 陈炳帆 | 5.39% | 211.3万(元) |
9 | 陈象豹 | 32.65% | 1,279.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周桂梅
|
董事 |
2 |
张伦
|
监事 |
3 |
施文红
|
监事 |
4 |
朱文辉
|
董事 |
5 |
杨恒
|
董事长兼总经理 |
6 |
范芸倩
|
董事 |
7 |
袁宇春
|
董事 |
8 |
金阳
|
监事 |
9 |
陆骥
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-12 | 董事备案 |
杨恒*;周桂梅;范芸倩;陆骥;袁宇春;朱文辉
|
杨恒*;周桂梅;范芸倩;陆骥;袁宇春;朱文辉
|
2 | 2020-03-12 | 法定代表人变更 |
袁宇春
|
杨恒
|
3 | 2020-03-12 | 章程备案 |
2019-01-09章程修正案
|
2019-07-20章程备案
|
4 | 2020-03-12 | 投资人(股权)变更 |
周桂梅;范芸倩;陆骥;张伦;施文红;王静依;陈炳帆;杜娜琴;
|
杨恒*;周桂梅;范芸倩;陆骥;张伦;施文红;王静依;陈炳帆;陈象豹;
|
5 | 2019-01-18 | 章程修正案备案 |
2018-10-31章程修正案
|
2019-01-09章程修正案
|
6 | 2019-01-18 | 注册资本(金)变更 |
400.000000万人民币
|
3920.000000万人民币
|
7 | 2018-12-25 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-10-31章程修正案
|
8 | 2018-12-25 | 投资人(股权)变更 |
杨恒*;周桂梅;范芸倩;陆骥;袁宇春;朱文辉;张伦;施文红;金阳;秦旭生;杨超;陈炳帆;王静依;
|
周桂梅;范芸倩;陆骥;张伦;施文红;陈炳帆;王静依;杜娜琴;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |