序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周天天 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周天天
|
执行董事 |
2 |
李志锋
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-07 | 章程修正案备案 |
2017-09-13章程备案
|
2018-07-09章程修正案
|
2 | 2018-08-07 | 法定代表人变更 |
周天天
|
周天天
|
3 | 2018-08-07 | 住所变更 |
上海市奉贤区四团镇安泰路605号1幢1667室
|
上海市奉贤区宁富路288号2幢4253室
|
4 | 2017-09-22 | 监事备案 |
周天天*
|
李志锋
|
5 | 2017-09-22 | 章程备案 |
-
|
2017-09-13章程备案
|
6 | 2017-09-22 | 法定代表人变更 |
李志锋
|
周天天
|
7 | 2017-09-22 | 投资人(股权)变更 |
李志锋;
|
周天天*;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |