序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周大娟 | 70% | 3,990万(元) |
2 | 黄舒意 | 30% | 1,710万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周大娟
|
执行董事兼总经理 |
2 |
黄舒意
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海伟康生物制品有限公司南昌分公司
|
陈昌华 | 2001-03-28 |
2 |
上海伟康生物制品有限公司南通分公司
|
杨维华 | 2001-05-15 |
3 |
上海伟康生物制品有限公司常州分公司
|
周勇 | 2001-05-15 |
4 |
上海伟康生物制品有限公司洛阳分公司
|
梁文浩 | 2001-07-06 |
5 |
上海伟康生物制品有限公司济南分公司
|
刘诚然 | 2000-10-10 |
6 |
上海伟康生物制品有限公司西宁分公司
|
吴建 | 2001-04-10 |
7 |
上海伟康生物制品有限公司长沙分公司
|
卢锋 | 2001-04-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 监事备案 |
黄聪颖
|
黄舒意
|
2 | 2020-07-09 | 投资人(股权)变更 |
周大娟*;黄国平;
|
周大娟*;黄舒意;
|
3 | 2020-07-09 | 法定代表人变更 |
黄国平
|
周大娟
|
4 | 2020-07-09 | 经理备案 |
黄舒意
|
周大娟*
|
5 | 2020-07-09 | 章程备案 |
2018-04-23章程备案
|
2020-06-12章程备案
|
6 | 2018-06-14 | 住所变更 |
上海市松江区九亭镇九杜路349号1幢4楼407室
|
上海市青浦区新园路1699号4幢4层
|
7 | 2018-06-14 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-05-12~2018-05-11
|
1998-05-12~2028-05-11
|
8 | 2018-06-14 | 章程备案 |
-
|
2018-04-23章程备案
|
9 | 2011-11-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市松江区九亭镇沪亭路305号5幢
|
上海市松江区九亭镇九杜路349号1幢4楼407室
|
10 | 2011-11-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海伟康生物制品有限公司
|
上海伟康保健食品有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |