序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴光生 | 50% | 25万(元) |
2 | 王瑾 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴光生
|
执行董事兼总经理 |
2 |
王瑾
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 章程备案 |
无
|
2021-06-28章程备案
|
2 | 2021-07-09 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-11-14~2021-11-13
|
2011-11-14~2041-11-13
|
3 | 2018-07-20 | 住所变更 |
青浦区沪青平公路3841弄5号67宗地29幢三层C区311室
|
上海市奉贤区沪杭公路1588号2幢-2291
|
4 | 2018-07-20 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-07-09章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |