序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | GEORG FISCHER AG | 100% | 14万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ANDREAS MUELLER
|
董事长 |
2 |
DANIEL DOMINIK VATERLAUS
|
董事 |
3 |
ZHANG MUJIA
|
董事 |
4 |
丁阜
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-20 | 法定代表人变更 |
ROLAND WERNER ABT
|
ANDREAS MUELLER
|
2 | 2016-06-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-07-13~2016-07-12
|
2006-07-13~2036-07-12
|
3 | 2016-06-21 | 监事备案 |
-
|
丁阜
|
4 | 2011-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
DANIEL DOMINIK VATERLAUS;BARBARA MONICA SENN
|
DANIEL DOMINIK VATERLAUS;ZHANG MUJIA
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |