序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高凤延 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王萌
|
监事 |
2 |
高凤延
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 投资人(股权)变更 |
彭婷婷;
|
高凤延*;
|
2 | 2021-03-18 | 经理备案 |
-
|
高凤延*
|
3 | 2021-03-18 | 联络员 |
彭婷婷
|
高凤延*
|
4 | 2021-03-18 | 法定代表人变更 |
赵芳
|
高凤延
|
5 | 2021-03-18 | 章程备案 |
无
|
2021-03-12章程备案
|
6 | 2021-01-25 | 住所变更 |
浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层
|
上海市青浦区外青松公路7548弄588号16幢3层A区09室
|
7 | 2021-01-25 | 章程备案 |
2018-04-30章程修正案
|
2020-11-16章程备案
|
8 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
彭婷婷
|
赵芳
|
9 | 2018-05-03 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-04-30章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |