序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤佳俊 | 40% | 80万(元) |
2 | 汤瑞丰 | 60% | 120万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤佳俊
|
监事 |
2 |
汤瑞丰
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 章程备案 |
2018-11-28章程备案
|
2020-12-16章程备案
|
2 | 2020-12-28 | 投资人(股权)变更 |
汤佳俊;李琨;
|
汤瑞丰*;汤佳俊;
|
3 | 2020-12-28 | 法定代表人变更 |
李琨
|
汤瑞丰
|
4 | 2018-12-07 | 章程备案 |
2018-05-25章程备案
|
2018-11-28章程备案
|
5 | 2018-12-07 | 投资人(股权)变更 |
倪丽;李琨;
|
汤佳俊;李琨;
|
6 | 2018-12-07 | 监事备案 |
倪丽
|
汤佳俊
|
7 | 2018-07-05 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
200.000000万人民币
|
8 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
高仁权
|
李琨
|
9 | 2018-07-05 | 投资人(股权)变更 |
盛效祖;高仁权;
|
李琨;倪丽;
|
10 | 2018-07-05 | 章程备案 |
无
|
2018-05-25章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |