序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周文慧 | 40% | 4万(元) |
2 | 朱欧 | 60% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱欧
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李培忠
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-15 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-05-12章程修正案
|
2 | 2017-06-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-11-06~2017-11-05
|
2007-11-06~
|
3 | 2010-08-17 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海恒格商务咨询有限公司
|
上海吾昌商务咨询有限公司
|
4 | 2010-08-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市闵行区华宁路3826弄118号2幢23019室
|
上海市闵行区元江路5500号第1幢3401室
|
5 | 2009-11-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周文慧
|
朱欧
|
6 | 2008-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李培忠
|
周文慧
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |