序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海奥所实业集团有限公司 | 100% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张月梅
|
监事 |
2 |
林天目
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-01-06章程修正案
|
2 | 2022-01-13 | 住所变更 |
上海市闵行区申昆路1500号申虹国际大厦北区N722室
|
上海市闵行区申昆路1500号磁浮B1层CB346号
|
3 | 2018-10-31 | 章程备案 |
2016-09-01章程修正案
|
2018-10-25章程备案
|
4 | 2018-10-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2018-10-31 | 投资人(股权)变更 |
林天目*;张月梅;上海藏酷文化创意投资有限公司;上海贲金实业有限公司;
|
上海藏酷文化创意投资有限公司;
|
6 | 2016-09-14 | 投资人(股权)变更 |
林天目*;张月梅;
|
林天目*;张月梅;上海贲金实业有限公司;上海藏酷文化创意投资有限公司;
|
7 | 2016-09-14 | 联络员 |
沈瑾
|
王婧
|
8 | 2016-09-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-09-01章程修正案
|
9 | 2022-01-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-01-06章程修正案
|
10 | 2022-01-13 | 住所变更 |
上海市闵行区申昆路1500号申虹国际大厦北区N722室
|
上海市闵行区申昆路1500号磁浮B1层CB346号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |