序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙静汝 | 60% | 3,000万(元) |
2 | 蔡永礼 | 40% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙静汝
|
执行董事 |
2 |
蔡永礼
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-16 | 章程备案 |
2015-04-15章程备案
|
2018-02-28章程备案
|
2 | 2018-03-16 | 监事备案 |
毛宜申
|
蔡永礼
|
3 | 2018-03-16 | 法定代表人变更 |
邱凤妹
|
孙静汝
|
4 | 2018-03-16 | 投资人(股权)变更 |
毛宜申;邱凤妹;
|
孙静汝*;蔡永礼;
|
5 | 2015-04-21 | 一般经营项目变更 |
投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、文化艺术交流策划咨询(除经纪),会务服务,展览展示服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,计算机网络工程,自有房屋租赁,从事网络科技、计算机科技领域内的技术开****、技术咨询,电子产品销售。
|
投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、文化艺术交流策划咨询(除经纪),会务服务,展览展示服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,计算机网络工程,自有房屋租赁,从事网络科技、计算机科技领域内的技术开****、技术咨询,电子产品销售。
|
6 | 2015-04-21 | 经营范围变更 |
投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、文化艺术交流策划咨询(除经纪),会务服务,展览展示服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,计算机网络工程,自有房屋租赁,从事网络科技、计算机科技领域内的技术开****、技术咨询,电子产品销售。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、文化艺术交流策划咨询(除经纪),会务服务,展览展示服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,计算机网络工程,自有房屋租赁,从事网络科技、计算机科技领域内的技术开****、技术咨询,电子产品销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2015-04-21 | 章程备案 |
-
|
2015-04-15章程备案
|
8 | 2015-04-21 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
5000.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |