序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨清权 | 70% | 70万(元) |
2 | 黄海涛 | 30% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨清权
|
执行董事 |
2 |
黄海涛
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海欧典生物技术有限公司徐汇分公司
|
杨清权 | 2012-08-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-06-01章程修正案
|
2 | 2022-06-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-05-27~2022-05-26
|
2002-05-27~
|
3 | 2017-05-11 | 一般经营项目变更 |
生物技术及医疗器械专业领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械(范围见《医疗器械经营企业许可证经》)(限分支机构经营)的销售。
|
生物技术及医疗器械专业技术的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2017-05-11 | 住所变更 |
浦东新区新场镇新坦瓦公路929号410室21号
|
上海市徐汇区银都路218号4幢553、539室
|
5 | 2017-05-11 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-04-12章程修正案
|
6 | 2012-08-30 | 其他变更 |
2012-03-29~2012-09-09
|
2012-08-30~2022-05-26
|
7 | 2012-03-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-05-27~2012-05-26
|
2002-05-27~2022-05-26
|
8 | 2012-03-29 | 其他变更 |
2007-08-22~2012-05-26
|
2012-03-29~2012-09-09
|
9 | 2012-03-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生物技术及医疗器械专业技术的“四技”服务(除专控及咨询),医疗器械(范围见《医疗器械经营企业许可证经》)(限分支机构经营)的销售(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
生物技术及医疗器械专业领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械(范围见《医疗器械经营企业许可证经》)(限分支机构经营)的销售。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
10 | 2012-03-29 | 一般经营项目变更 |
生物技术及医疗器械专业技术的“四技”服务(除专控及咨询),医疗器械(范围见《医疗器械经营企业许可证经》)(限分支机构经营)的销售(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
生物技术及医疗器械专业领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械(范围见《医疗器械经营企业许可证经》)(限分支机构经营)的销售。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |