序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆凯 | 20% | 100万(元) |
2 | 黄紫蓉 | 80% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆凯
|
监事 |
2 |
黄紫蓉
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 监事备案 |
程中豪
|
陆凯
|
2 | 2021-07-13 | 投资人(股权)变更 |
黄紫蓉*;上海星途文化传播有限公司;
|
黄紫蓉*;陆凯;
|
3 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-06-18章程备案
|
4 | 2021-07-13 | 董事备案 |
黄紫蓉*
|
黄紫蓉*
|
5 | 2019-03-29 | 投资人(股权)变更 |
黄紫蓉*;程中豪;
|
黄紫蓉*;上海星途文化传播有限公司;
|
6 | 2019-03-29 | 章程备案 |
-
|
2019-03-25章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |