序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李彬 | 50% | 4,140万(元) |
2 | 顾建仁 | 50% | 4,140万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李彬
|
执行董事 |
2 |
顾建仁
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-08 | 章程修正案备案 |
2018-09-19章程备案
|
2019-09-29章程修正案
|
2 | 2019-10-08 | 注册资本(金)变更 |
2500.000000万人民币
|
8280.0000万人民币
|
3 | 2018-09-20 | 投资人(股权)变更 |
张伟民;张金妹;
|
李彬*;顾建仁;
|
4 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
张金妹
|
李彬
|
5 | 2018-09-20 | 联络员 |
张金妹
|
李彬*
|
6 | 2018-09-20 | 监事备案 |
张伟民
|
顾建仁
|
7 | 2018-09-20 | 章程备案 |
无
|
2018-09-19章程备案
|
8 | 2018-09-20 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
2500.000000万人民币
|
9 | 2018-09-20 | 董事备案 |
张金妹
|
李彬*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |