序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王斌 | 1% | 3万(元) |
2 | 黄小强 | 99% | 297万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王斌
|
监事 |
2 |
黄小强
|
总经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 投资人(股权)变更 |
黄小强*;陆美娣;
|
黄小强*;王斌;
|
2 | 2021-11-02 | 章程备案 |
无
|
2021-10-18章程备案
|
3 | 2021-11-02 | 监事备案 |
黄小强*;陆美娣
|
黄小强*;王斌
|
4 | 2021-11-02 | 经理备案 |
黄小强*
|
黄小强*
|
5 | 2017-08-02 | 法定代表人变更 |
张艳明
|
黄小强
|
6 | 2017-08-02 | 经理备案 |
张艳明
|
黄小强*
|
7 | 2017-08-02 | 投资人(股权)变更 |
黄小强*;张艳明;陆美娣;
|
黄小强*;陆美娣;
|
8 | 2017-08-02 | 监事备案 |
黄小强*
|
黄小强*;陆美娣
|
9 | 2017-08-02 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-06-22章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |