序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭永成 | 70% | 7万(元) |
2 | 陈甦甦 | 30% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈甦甦
|
监事 |
2 |
黄章明
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-02 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:郭永成; 成员:陈甦甦; 成员:傅伟明;
|
2 | 2015-07-20 | 法定代表人变更 |
冯爱云
|
黄章明
|
3 | 2011-06-30 | 实收资本变更 |
3.000000
|
10.000000
|
4 | 2011-06-30 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭永成 2011-05-21货币4.900000万人民币;陈甦甦 2011-05-21货币2.100000万人民币;
|
郭永成 2009-05-22货币2.100000万人民币;郭永成 2011-06-20货币4.900000万人民币;陈甦甦 2011-06-20货币2.100000万人民币;陈甦甦 2009-05-22货币0.900000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 |