序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐国贞 | 100% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乐怡
|
监事 |
2 |
徐国贞
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 住所变更 |
浦东新区东书房路348号
|
上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
|
2 | 2020-09-17 | 一般经营项目变更 |
教育信息咨询(不得从事教育培训、家教、中介),儿童潜能开****领域内的技术服务、技术咨询,企业管理咨询,会务服务,文化艺术活动交流与策划,广告设计,办公用品、包装材料、纸制品、电子产品的销售,礼仪服务,实业投资
|
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;办公用品销售;包装材料及制品销售;电子产品销售。
|
3 | 2020-09-17 | 章程备案 |
无
|
2020-08-26章程备案
|
4 | 2020-09-17 | 经营范围变更 |
教育信息咨询(不得从事教育培训、家教、中介),儿童潜能开****领域内的技术服务、技术咨询,企业管理咨询,会务服务,文化艺术活动交流与策划,广告设计,办公用品、包装材料、纸制品、电子产品的销售,礼仪服务,实业投资。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;办公用品销售;包装材料及制品销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2018-05-24 | 法定代表人变更 |
严家玲
|
徐国贞
|
6 | 2018-05-24 | 章程备案 |
2015-07-23章程备案
|
2018-05-21章程备案
|
7 | 2018-05-24 | 投资人(股权)变更 |
严家玲;
|
徐国贞*;
|
8 | 2015-11-02 | 监事备案 |
严家玲
|
乐怡
|
9 | 2015-11-02 | 章程备案 |
-
|
2015-07-23章程备案
|
10 | 2015-11-02 | 法定代表人变更 |
乐怡
|
严家玲
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |