序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢立安 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜思铭
|
监事 |
2 |
谢立安
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海顺才教育信息咨询有限公司乾安分公司
|
雷双媛 | 2017-10-26 |
2 |
上海顺才教育信息咨询有限公司重庆分公司
|
谢立安 | 2016-07-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-11-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
2 | 2013-11-14 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
3 | 2013-11-14 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢立安* 2009-06-03货币10.000000万人民币;
|
谢立安* 2009-06-03货币10.000000万人民币;谢立安* 2013-11-14货币990.000000万人民币;
|
4 | 2013-11-14 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢立安* 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
谢立安* 出资 1000.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |