序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周翠林 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周翠林
|
执行董事 |
2 |
许学兵
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-07-29~2018-07-28
|
2008-07-29~2028-07-28
|
2 | 2018-07-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-07-13 | 监事备案 |
吴方双
|
许学兵
|
4 | 2018-07-13 | 出资比例变更 |
周翠林 出资 49.500000万人民币 比例 99.0000%;吴方双 出资 0.500000万人民币 比例 1.0000%;
|
周翠林 出资 50.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
5 | 2018-07-13 | 投资人(股权)变更 |
周翠林*;吴方双;
|
周翠林*;
|
6 | 2018-07-13 | 章程备案 |
无
|
2018-06-07章程备案
|
7 | 2018-07-13 | 出资日期变更 |
周翠林 2010-06-03货币49.500000万人民币;吴方双 2010-06-03货币0.500000万人民币;
|
无
|
8 | 2010-06-07 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周翠林* 2008-07-28货币9.900000万人民币;周翠林* 2010-07-27货币39.600000万人民币;吴方双 2010-07-27货币0.400000万人民币;吴方双 2008-07-28货币0.100000万人民币;
|
周翠林* 2010-06-03货币49.500000万人民币;吴方双 2010-06-03货币0.500000万人民币;
|
9 | 2010-06-07 | 其他变更 |
2009-05-05~2010-07-28
|
2010-06-07~2018-07-28
|
10 | 2010-06-07 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |