序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐奎 | 70% | 7万(元) |
2 | 葛春楼 | 30% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐奎
|
执行董事 |
2 |
葛春楼
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海培仁教育信息咨询有限公司分公司
|
唐奎 | 2015-11-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-03-17~2020-03-16
|
2010-03-17~2030-03-16
|
2 | 2021-03-24 | 住所变更 |
上海市松江区佘山三角街8号345室
|
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
|
3 | 2021-03-24 | 章程修正案备案 |
-
|
2021-03-24章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |