序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈康 | 99% | 99万(元) |
2 | 陈金娥 | 1% | 1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈康
|
执行董事 |
2 |
陈金娥
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
100.0000万人民币
|
2 | 2021-04-27 | 章程备案 |
无
|
2020-12-22章程备案
|
3 | 2021-04-27 | 经营期限(营业期限)变 |
2013-06-20~2023-06-19
|
2013-06-20~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |