序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海炎黄投资中心(有限合伙) | 35% | 1,750万(元) |
2 | 王文良 | 65% | 3,250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文良
|
执行董事兼总经理 |
2 |
申国稳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 监事备案 |
申国稳
|
申国稳
|
2 | 2021-05-25 | 经理备案 |
申国稳
|
王文良*
|
3 | 2021-05-25 | 法定代表人变更 |
丁卫民
|
王文良
|
4 | 2021-05-25 | 投资人(股权)变更 |
丁卫民;上海炎黄投资中心(有限合伙);
|
王文良*;上海炎黄投资中心(有限合伙);
|
5 | 2019-12-12 | 章程备案 |
-
|
2019-08-22章程备案
|
6 | 2019-12-12 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-05-27~2021-05-26
|
2011-05-27~2031-05-26
|
7 | 2015-07-14 | 投资人(股权)变更 |
申国稳;丁卫民;
|
丁卫民;上海炎黄投资中心(有限合伙);
|
8 | 2015-06-10 | 行业代码变更 |
投资与资产管理
|
投资与资产管理
|
9 | 2015-06-10 | 经营范围变更 |
投资管理,企业管理,资产管理,创业投资,实业投资,企业管理咨询,投资咨询(除金融、证券),商务咨询,证券咨询(不得从事金融、证券、保险业务),医疗行业投资管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,企业管理咨询,投资咨询,商务信息咨询,医疗行业投资管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
10 | 2015-06-10 | 住所变更 |
嘉定区安亭镇黄渡嘉松北路7855号1幢116室
|
上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层P区219室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |