序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 章正坤 | 66% | 33万(元) |
2 | 陈珍珍 | 22% | 11万(元) |
3 | 陈缨 | 12% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章正坤
|
董事长 |
2 |
陈缨
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-09-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市静安区延平路123弄11号
|
上海市静安区西康路828号303室
|
2 | 2008-09-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1998-10-20~2008-10-19
|
1998-10-20~2048-10-19
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |