序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张耀中 | 75% | 15万(元) |
2 | 王全伏 | 25% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张耀中
|
监事 |
2 |
王全伏
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-18 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:王全伏;成员:张耀中;
|
2 | 2011-06-30 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张耀中 出资 15.000000万人民币 比例 30.0000%;王全伏 出资 35.000000万人民币 比例 70.0000%;
|
张耀中 出资 15.000000万人民币 比例 75.0000%;王全伏 出资 5.000000万人民币 比例 25.0000%;
|
3 | 2011-06-30 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张耀中 2008-01-10货币15.000000万人民币;王全伏 2008-01-10货币5.000000万人民币;王全伏 2010-01-10货币30.000000万人民币;
|
张耀中 2008-01-10货币15.000000万人民币;
|
4 | 2011-06-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
20.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |