序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐晓红 | 67% | 33.5万(元) |
2 | 王纪忠 | 33% | 16.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐晓红
|
执行董事 |
2 |
王纪忠
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-12 | 一般经营项目变更 |
从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),电子商务(不得从事金融业务),餐饮企业管理,创意设计,食用农产品(不含生猪产品)的销售,日用百货、办公用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批****、零售。
|
技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮管理;专业设计服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品批****;食用农产品零售;日用百货销售;办公用品销售。
|
2 | 2020-10-12 | 章程备案 |
2018-07-04章程备案
|
2020-10-09章程备案
|
3 | 2020-10-12 | 经营范围变更 |
从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),电子商务(不得从事金融业务),餐饮企业管理,创意设计,食用农产品(不含生猪产品)的销售,日用百货、办公用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
许可项目:食品经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮管理;专业设计服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品批****;食用农产品零售;日用百货销售;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2020-10-12 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
5 | 2020-10-12 | 许可经营项目变更 |
技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮管理;专业设计服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品批****;食用农产品零售;日用百货销售;办公用品销售。
|
-
|
6 | 2018-07-10 | 章程备案 |
2018-05-10章程备案
|
2018-07-04章程备案
|
7 | 2018-07-10 | 一般经营项目变更 |
从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),电子商务(不得从事金融业务),餐饮企业管理,创意设计,食用农产品(不含生猪产品)的销售,日用百货、办公用品的批****、零售。
|
从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),电子商务(不得从事金融业务),餐饮企业管理,创意设计,食用农产品(不含生猪产品)的销售,日用百货、办公用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批****、零售。
|
8 | 2018-07-10 | 经营范围变更 |
从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),电子商务(不得从事金融业务),餐饮企业管理,创意设计,食用农产品(不含生猪产品)的销售,日用百货、办公用品的批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),电子商务(不得从事金融业务),餐饮企业管理,创意设计,食用农产品(不含生猪产品)的销售,日用百货、办公用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批****、零售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2018-05-17 | 章程备案 |
2017-01-01章程备案
|
2018-05-10章程备案
|
10 | 2018-05-17 | 投资人(股权)变更 |
徐晓红*;唐志军;周德田;
|
徐晓红*;王纪忠;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |