序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海紫竹小苗创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.261368% | 13.5万(元) |
2 | 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.737493% | 16.3万(元) |
3 | 上海虹牛企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.476125% | 2.8万(元) |
4 | 上海金浦文创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.917229% | 35.3万(元) |
5 | 上海飞末信息合伙企业(有限合伙) | 12.56753% | 75万(元) |
6 | 南京红点驰晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.537887% | 45.0万(元) |
7 | 李菁 | 21.3648% | 127.5万(元) |
8 | 汤勇 | 37.74448% | 225.3万(元) |
9 | 罗顶林 | 9.393089% | 56.1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘岚
|
董事 |
2 |
李彧
|
董事 |
3 |
李晨
|
监事 |
4 |
李菁
|
董事 |
5 |
汤勇
|
董事长 |
6 |
罗顶林
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海飞未信息技术有限公司北京分公司
|
胡小军 | 2021-03-19 |
2 |
上海飞未信息技术有限公司南宁分公司
|
孙守东 | 2019-06-25 |
3 |
上海飞未信息技术有限公司四川分公司
|
谢****斌 | 2021-06-10 |
4 |
上海飞未信息技术有限公司安徽分公司
|
孙守东 | 2020-10-14 |
5 |
上海飞未信息技术有限公司广东分公司
|
李菁 | 2022-02-16 |
6 |
上海飞未信息技术有限公司杭州分公司
|
李菁 | 2021-11-29 |
7 |
上海飞未信息技术有限公司江苏分公司
|
李菁 | 2021-12-21 |
8 |
上海飞未信息技术有限公司江西分公司
|
李菁 | 2021-08-24 |
9 |
上海飞未信息技术有限公司汨罗分公司
|
公佳 | 2021-08-11 |
10 |
上海飞未信息技术有限公司海南分公司
|
周庆德 | 2020-09-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 一般经营项目变更 |
从事信息技术、计算机科技、通讯科技、电子科技、网络科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机服务(除互联网上网服务营业场所),软件开****,网络工程、建筑智能化建设工程专业施工、安全技术防范工程设计与施工、弱电建设工程设计与施工(工程类项目凭许可资质经营),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售
|
从事信息技术、计算机科技、通讯科技、电子科技、网络科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机服务(除互联网上网服务营业场所);软件开****;网络工程;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;工程管理服务
|
2 | 2021-10-26 | 经营范围变更 |
从事信息技术、计算机科技、通讯科技、电子科技、网络科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机服务(除互联网上网服务营业场所),软件开****,网络工程、建筑智能化建设工程专业施工、安全技术防范工程设计与施工、弱电建设工程设计与施工(工程类项目凭许可资质经营),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,测绘服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:从事信息技术、计算机科技、通讯科技、电子科技、网络科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机服务(除互联网上网服务营业场所);软件开****;网络工程;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2021-10-26 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
4 | 2021-10-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-09-28章程修正案
|
5 | 2021-05-27 | 注册资本(金)变更 |
539.811100万人民币
|
596.776000万人民币
|
6 | 2021-05-27 | 董事备案 |
汤勇*;罗顶林;李菁;李彧;万晓文
|
汤勇*;罗顶林;李菁;刘岚;李彧
|
7 | 2021-05-27 | 投资人(股权)变更 |
汤勇*;罗顶林;李菁;上海紫竹小苗创业投资合伙企业(有限合伙);上海飞末信息合伙企业(有限合伙);上海凯章企业管理中心(有限合伙);上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙);
|
汤勇*;罗顶林;李菁;上海紫竹小苗创业投资合伙企业(有限合伙);上海金浦文创股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙);上海飞末信息合伙企业(有限合伙);南京红点驰晟创业投资合伙企业(有限合伙);上海虹牛企业管理咨询合伙企业(有限合伙);
|
8 | 2021-05-27 | 章程备案 |
无
|
2021-04-30章程备案
|
9 | 2019-12-26 | 章程备案 |
无
|
2019-12-06章程备案
|
10 | 2019-12-26 | 董事备案 |
汤勇*
|
汤勇*;罗顶林;李菁;李彧;万晓文
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |