序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 供应链理事管理有限公司(Supply Chain Connection Holdings Inc.) | 100% | 16万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
詹斯敦
|
执行董事兼总经理 |
2 |
赖柏婷
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-12 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:詹斯敦;成员:陈之选;成员:鲍名扬
|
2 | 2013-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赖柏婷
|
詹斯敦
|
3 | 2013-09-13 | 章程备案 |
2012-06-17章程备案
|
2013-08-16章程备案
|
4 | 2013-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
詹斯敦* 出资 16.0000万美元
|
供应链理事管理有限公司(Supply Chain Connection Holdings Inc.) 出资 16.0000万美元
|
5 | 2013-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
詹斯敦*
|
赖柏婷
|
6 | 2013-09-13 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
吴荣宝
|
华畅投资咨询(上海)有限公司
|
7 | 2013-03-19 | 实收资本变更 |
3.2976万美元
|
16.0000万美元
|
8 | 2012-08-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
投资咨询、物流信息咨询、企业管理咨询并提供相关的咨询服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
投资咨询、物流信息咨询、企业管理咨询、会务服务、电脑图文设计(广告除外)并提供相关的咨询服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
9 | 2011-07-06 | 实收资本变更 |
无
|
詹斯敦 2011-06-17 货币3.2976万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 |