序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡永明 | 90% | 495万(元) |
2 | 董静 | 5% | 27.5万(元) |
3 | 邢峰 | 5% | 27.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡永明
|
执行董事 |
2 |
董静
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-22 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-06-20~2020-06-19
|
2005-06-20~2030-06-19
|
2 | 2020-07-22 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-07-22章程修正案
|
3 | 2010-04-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国际航空货物运输代理,国际公路货物运输代理,国际海上货物运输代理,快递服务(除信件和其它具有信件性质的物品外)(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
国际航空货物运输代理,国际公路货物运输代理,国际海上货物运输代理。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
4 | 2010-04-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-06-20~2010-06-19
|
2005-06-20~2020-06-19
|
5 | 2010-04-12 | 其他变更 |
-
|
2010-04-12~2020-06-19
|
6 | 2010-04-12 | 一般经营项目变更 |
国际航空货物运输代理,国际公路货物运输代理,国际海上货物运输代理,快递服务(除信件和其它具有信件性质的物品外)(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
国际航空货物运输代理,国际公路货物运输代理,国际海上货物运输代理
|
7 | 2005-10-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国际公路货物运输代理,国际海上货物运输代理,快递服务(除信件和其它具有信件性质的物品外)(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
国际航空货物运输代理,国际公路货物运输代理,国际海上货物运输代理,快递服务(除信件和其它具有信件性质的物品外)(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
8 | 2005-07-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200.000000万人民币
|
550.000000万人民币
|
9 | 2005-07-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国际公路货物运输代理,快递服务(除信件及具有信件性质的物品外)(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
国际公路货物运输代理,国际海上货物运输代理,快递服务(除信件和其它具有信件性质的物品外)(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
10 | 2005-07-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡永明* 出资 180.000000万人民币;董静 出资 10.000000万人民币;邢峰 出资 10.000000万人民币;
|
胡永明* 出资 495.000000万人民币;董静 出资 27.500000万人民币;邢峰 出资 27.500000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |