序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于永波 | 95% | 95万(元) |
2 | 刘荣蓉 | 5% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘荣蓉
|
执行董事 |
2 |
李学义
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-28 | 住所变更 |
崇明县长兴乡潘园公路38号119室(上海泰和经济开****区)
|
崇明区长兴乡潘园公路38号119室(上海泰和经济****展区)
|
2 | 2019-08-28 | 章程备案 |
2016-04-10章程备案
|
2019-08-08章程备案
|
3 | 2019-08-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-09-04~2019-09-03
|
2009-09-04~
|
4 | 2016-05-13 | 章程备案 |
无
|
2016-04-10章程备案
|
5 | 2016-05-13 | 监事备案 |
刘荣蓉*
|
李学义
|
6 | 2016-05-13 | 法定代表人变更 |
杨世平
|
刘荣蓉
|
7 | 2016-05-13 | 联络员 |
王瑶
|
刘荣蓉*
|
8 | 2016-05-13 | 投资人(股权)变更 |
杨世平;于永波;
|
刘荣蓉*;于永波;
|
9 | 2016-05-13 | 董事备案 |
杨世平
|
刘荣蓉*
|
10 | 2015-01-13 | 经营范围变更 |
建筑科技领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,建筑材料、机电产品、电子产品、安防产品的销售,建筑装修装饰工程,建筑安装工程,楼宇智能化工程,公共安全防范工程。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
建筑科技领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,建筑材料、机电产品、电子产品、安防产品、家具、厨房用品、酒店设备的销售,橱柜的安装,建筑装修装饰工程,建筑安装工程,楼宇智能化工程,公共安全防范工程。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |