序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施耀 | 50% | 50万(元) |
2 | 李健 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施耀
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李健
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 住所变更 |
嘉定区兴贤路1388号4幢1258室
|
上海市嘉定工业区叶城路912号J13233室
|
2 | 2021-10-09 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-10-28~2021-10-27
|
2011-10-28~
|
3 | 2021-10-09 | 章程备案 |
-
|
2021-09-26章程备案
|
4 | 2015-06-12 | 投资人(股权)变更 |
施耀*;李健;
|
施耀*;李健;
|
5 | 2015-06-12 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |