序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏奇
|
董事 |
2 |
曹玉龙
|
监事 |
3 |
李为民
|
监事 |
4 |
李均建
|
董事 |
5 |
田力
|
董事兼总经理 |
6 |
谢建民
|
董事 |
7 |
郑宏坚
|
董事长 |
8 |
陈剑煜
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 投资人(股权)变更 |
上海企顺建创资产经营有限公司;
|
上海企顺建创资产经营有限公司;
|
2 | 2022-02-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-03-21~2022-03-20
|
2012-03-21~2032-03-20
|
3 | 2022-02-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-02-22章程修正案
|
4 | 2019-08-06 | 经理备案 |
田力
|
田力
|
5 | 2019-08-06 | 董事备案 |
郑宏坚*;夏奇;田力;谢建民;郭颢
|
郑宏坚*;夏奇;李均建;田力;谢建民
|
6 | 2019-08-06 | 监事备案 |
李为民;陈剑煜;许宏
|
曹玉龙;李为民;陈剑煜
|
7 | 2018-08-08 | 章程备案 |
-
|
2018-08-01章程备案
|
8 | 2018-03-22 | 董事备案 |
郑宏坚*;夏奇;郭颢;陶伟辰;徐鸣
|
郑宏坚*;夏奇;田力;谢建民;郭颢
|
9 | 2018-03-22 | 监事备案 |
龚伟中;沈路;许宏
|
李为民;陈剑煜;许宏
|
10 | 2018-01-24 | 董事备案 |
郑宏坚*;夏奇;陶伟辰;徐鸣;姚源进
|
郑宏坚*;夏奇;徐鸣;郭颢;陶伟辰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |