序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨马红 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨马红
|
执行董事 |
2 |
王风传
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-21 | 章程备案 |
-
|
2019-02-18章程备案
|
2 | 2019-02-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-03-19~2019-03-18
|
2009-03-19~2039-03-18
|
3 | 2011-07-05 | 章程备案 |
2011-03-04章程备案
|
2011-06-27章程备案
|
4 | 2011-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡春花
|
杨马红
|
5 | 2011-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马恒贵;蔡春花
|
杨马红*;王风传
|
6 | 2011-07-05 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蔡春花 出资 20.000000万人民币 比例 40.0000%;马恒贵 出资 30.000000万人民币 比例 60.0000%;
|
杨马红* 出资 50.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
7 | 2011-07-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蔡春花 出资 20.000000万人民币;马恒贵 出资 30.000000万人民币;
|
杨马红* 出资 50.000000万人民币;
|
8 | 2011-03-11 | 一般经营项目变更 |
自动化工程施工,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、 仪器仪表、电线电缆、电子产品、机电设备、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施)、办公用品、日用百货的批****、零售,计算机、能源环保、生物与医药、化工新材料领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让
|
自动化工程施工,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、 仪器仪表、电线电缆、电子产品、机电设备、通讯设备(除卫星广播电视地面接收设施)、办公用品、日用百货的批****、零售,计算机、能源环保、生物(除食品、药品、血液制品)与医药、化工新材料领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让。
|
9 | 2011-03-11 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蔡春花 2011-03-10货币16.000000万人民币;马恒贵 2011-03-10货币24.000000万人民币;
|
蔡春花 2009-03-11货币4.000000万人民币;蔡春花 2011-03-10货币16.000000万人民币;马恒贵 2011-03-10货币24.000000万人民币;马恒贵 2009-03-11货币6.000000万人民币;
|
10 | 2011-03-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
自动化工程施工,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、 仪器仪表、电线电缆、电子产品、机电设备、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施)、办公用品、日用百货的批****、零售,计算机、能源环保、生物与医药、化工新材料领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
自动化工程施工,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、 仪器仪表、电线电缆、电子产品、机电设备、通讯设备(除卫星广播电视地面接收设施)、办公用品、日用百货的批****、零售,计算机、能源环保、生物(除食品、药品、血液制品)与医药、化工新材料领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |